图片:
9O=05CQ
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 R)d99j^"
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 _.OMjUBZT
履历(档案来源:南开学报档案) $uUb$8Bu
南开中学肄业(1919年) {"0TO|%x
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) {rb-DB-/5M
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) q3x;_y^
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) 38U5^`
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) \Qi#'c$5+a
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) 64!ame}n+
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) ^EUOmVN
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) ,dZ H$
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) (]}x[F9l
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) {wpMg
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) 7/&C;"
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) y/@;c)1b9
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) Y*kh$E%<#
中国文艺社发起人(1932年) qXU:A-IdIl
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) Z9"{f)T
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) \2R`q*a+
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) 4h;f>BG
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) z[5Y
Z~}*
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) $&= 4.7Yt
国立戏剧学校创办人(1935年) 8sR
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) v#:+n+y\z
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) J\xz^%p
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) co<2e#p;
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) Lz9$,Y[
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) d(X\B{
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) +(z_"[l"
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) hB
P$9GR
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) yp[<9%Fi
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) qD(fYOX{C
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) )]/i
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) zj9bSDVL(
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) QDjW!BsX3
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) NoJnchiU
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) +Mk*{A t
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) @Z9>3'2]A
中国广播公司董事长(1950年-1968年) Ok}{jwJ%W;
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) Ms:KM{T0
中华日报董事长(1950年1月-1968年) qXrt0s[
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) I
9{40_
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) QH7V_#6bKP
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 bl"
(<TM
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) 3@PUg(M
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) DMAf^.,S
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) ;L
G
%s
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) jU]]:S4xD/
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) `P ^u: