图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
陈培忠,金沙县岩孔镇箐口风吹坝人。 +S+=lu _
历任第14军第40师第119团战士、文书、书记、副指导员、团政治处干部股干事和组织股副股长、师政治部干部科副科长。 4.uaWM)2
1961年8月至1984年6月任陆军第40师119团代理排长,副指导员,团政治处主任,团政委;第40师政治部主任,师副政委、纪委书记,师政委。 h@'CmIZc
1984年6月任第十四集团军副政委。 CW/<?X<!n
1990年6月任第十四集团军政委。 RnU7|p{
1993年2月任第十三集团军政委。 z;?j+ZsdH
1996年12月任云南省军区政委。 Ycx}FYTY
1997年6月任云南省委常委、省军区政委。 !! )W`
1999年7月任云南省委常委、纪委书记。 A|]#b?-
2001年12月至2006年11月,任云南省委副书记、纪委书记,党校校长。